Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: P
"Poggi Giovanni (scrittore d'arte, sovrintendente agli oggetti d'arte della Toscana, direttore della Galleria degli Uffizi), Poggi Luigi (figlio)"
06 febbraio 1907 - 02 aprile 1961
-
Anton Giulio Bragaglia > Corrispondenza > "1933"
1933, II trimestre
01 aprile 1933 - 30 giugno 1933
-
Valori plastici > Sezione: Documenti > Rassegna stampa > "Maggio 1936 - Febbraio 1938"
Il trionfo della Rinascita sul gotico
Articolo
-
Emanuele Cavalli > Corrispondenza > Corrispondenti
Melnikas Antanas
01 settembre 1948 - 09 maggio 1950
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > "Archivio arte contemporanea"
"Attività Archivio Storico d'Arte contemporanea"
3 gennaio 1933 - 31 agosto 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > "Archivio arte contemporanea"
"Bollettini settimanali XIX Biennale"
20 maggio 1934
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: D
"Del Massa Aniceto (giornalista, scrittore d'arte) "
26 ottobre 1930 - 22 marzo 1941
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni
"L'opera di Maraini - Riproduzioni"
aprile 1921 - settembre 1941
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"Nomine: membro del Consiglio direttivo (1925); Segretario generale della Biennale (1927)"
24 aprile 1925 - 9 maggio 1959
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
5 gennaio 1929 - 15 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte: Rivista Ufficiale"
27 aprile 1927 - 28 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore > "Tappe mia carriera artistica"
1927
17 luglio 1927 - settembre 1927
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni > "L'opera di Maraini - Riproduzioni"
1928-1930
giugno 1928 - ottobre 1930
-
Emanuele Cavalli > Materiale a stampa > Rassegna stampa
1936-1938
20 giugno 1936 - 04 settembre 1938
-
Emanuele Cavalli > Materiale a stampa > Rassegna stampa
1939-1973
05 febbraio 1939 - 22 febbraio 1973
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore > "Tappe mia carriera artistica"
Elenco biografie
giugno 1924 - 12 maggio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte" > Progetti e proposte di mostre retrospettive
Sala dell'incisione dell'800
21 gennaio 1929 - 11 aprile 1930