Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: I
"**Innocenti Bruno ( scultore), Innocenti Enzo (scultore)"
3 gennaio 1914 - 1 gennaio 1945
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: letterati e politici > Corrispondenti: C
"Chiappelli Zdekauer Maria"
28 luglio 1934 - 22 settembre 1960
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: C
"**Chiappelli Francesco (acquafortista)"
8 aprile 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1942: XXIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
19 gennaio 1941 - 15 luglio 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Scritti vari
"Bozze di prefazioni a cataloghi e di recensioni a mostre"
6 gennaio 1930 - marzo 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra d'arte italiana a Vienna"
9 dicembre 1932 - 5 agosto 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra di Nizza. Marzo Aprile 1929. I Organizzata all'estero dalla Biennale"
4 novembre 1928 - 30 luglio 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra di stampe e medaglie nella Bibliotheque Nationale di Parigi"
27 giugno 1930 - 21 marzo 1931
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Artisti invitati
6 marzo 1933 - 28 marzo 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
B
9 giugno 1931 - 10 settembre 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Comitato Italia-Francia
2 ottobre 1934 - 22 ottobre 1936
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"" > Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
Elenco invitati XIX Biennale approvati dalla Commissione
circa [1932] - 20 giugno 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Sottosegretariato
5 febbraio 1935 - 22 luglio 1935