Antonio Maraini
struttura dell'archivioAl momento dell'acquisizione il fondo era conservato nell'abitazione del figlio Grato in uno scaffale di m2x3, in cartelle di cartone pesante (35x25x5), corredate di alette e dorso in tela con impressione relativa al contenuto. La collezione consiste in lettere autografe, manoscritti, recensioni ed articoli, appunti per conferenze e discorsi, relazioni, elenchi con nominativi e indirizzi di artisti, planimetrie di padiglioni e sale espositive, libri, riviste, ritagli stampa, fotografie, alcuni disegni, schizzi e altre tipologie documentarie. La documentazione è stata organizzata da Maraini per eventi. L'indice analitico dei fascicoli a cura degli eredi è consultabile in sede, la schedatura informatizzata è stata completata per i livelli più alti, mentre per l'indicizzazione dei singoli documenti è in corso d'opera. E' stata mantenuta l'organizzazione voluta da Maraini e si è proceduto alla lettura e risistemazione del Fondo nella sua interezza. Si è scelto di procedere all'indicizzazione del singolo documento e per tale motivo la schedatura informatizzata è stata completata per le sezioni "Come artista" e "Come critico", mentre per le sezioni successive essa è in corso d'opera. L'attuale suddivisione ha previsto un'ulteriore fascicolazione, le cartelle sono aumentate di due unità, esse attualmente sono 158. Si è scelto di suddividere il Fondo in nove sezioni: "Come artista", "Come critico", "Come organizzatore", "Partecipazione a giurie, commissioni e convegni", "Polemiche d'arte", "Corrispondenza", "Commissione valutativa sui profitti di regime", "R. Accademia delle Arti del Disegno di Firenze" e "Varie". Tale ordinamento, soprattutto per le prime tre sezioni, privilegia i ruoli svolti da Maraini "Come artista, come critico e come organizzatore", secondo quanto riportato da Maraini stesso nel curriculum vitae pubblicato su "L'Adula" del 28 agosto 1932 (come da Oggetto Associato), conservato nella sezione 1 "Come artista", serie 1 "Carriera artistica: lo scultore", Unità Archivistica 1 "Tappe carriera artistica", sottofascicolo 10 "1932".
Hai cercato
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"Relazioni dell'on. Maraini sulla Biennale"
2 marzo 1931 - 7 gennaio 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Critica d'arte
"Scritti d'arte"
2 dicembre 1911 - marzo 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
5 gennaio 1929 - 15 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni > "L'opera di Maraini - Riproduzioni"
1934-1936
luglio 1934 - settembre 1936
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Critica d'arte > "Scritti d'arte"
Articoli pubblicati su diversi giornali
28 gennaio 1928 - marzo 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Artisti
7 settembre 1934 - 20 gennaio 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"" > Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
Boldrin. Disposizione per le giurie d'arte
11 giugno 1933 - 7 luglio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
C
27 marzo 1931 - 28 aprile 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
C
27 febbraio 1929 - 10 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Comitato Italia-Francia
2 ottobre 1934 - 22 ottobre 1936
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Corrispondenza Comitato per la parte moderna
17 novembre 1934 - 27 ottobre 1936
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra padiglione italiano: Esposizione Internazionale, Parigi, 1937"
Corrispondenza con il Commissariato
14 marzo 1936 - 15 dicembre 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"" > Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
Elenco invitati XIX Biennale approvati dalla Commissione
circa [1932] - 20 giugno 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
1932 - 5 ottobre 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali" > Mostre Sindacali 1937
Galleria "Roma"
2 giugno 1937 - 18 giugno 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali" > Mostre Sindacali 1933
I. Esposizione Intersindacale Firenze - Primavera 1933
9 novembre 1932 - 3 giugno 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1940: XXII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
Indirizzi degli artisti espositori alla XXII Biennale 1940 (italiani)
circa [1939]
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Lavori della Commissione
13 aprile 1933 - 21 settembre 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali"
Mostre Sindacali 1933
9 novembre 1932 - febbraio 1934
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali"
Mostre Sindacali 1935
5 dicembre 1934 - 12 ottobre 1935