Antonio Maraini
struttura dell'archivioAl momento dell'acquisizione il fondo era conservato nell'abitazione del figlio Grato in uno scaffale di m2x3, in cartelle di cartone pesante (35x25x5), corredate di alette e dorso in tela con impressione relativa al contenuto. La collezione consiste in lettere autografe, manoscritti, recensioni ed articoli, appunti per conferenze e discorsi, relazioni, elenchi con nominativi e indirizzi di artisti, planimetrie di padiglioni e sale espositive, libri, riviste, ritagli stampa, fotografie, alcuni disegni, schizzi e altre tipologie documentarie. La documentazione è stata organizzata da Maraini per eventi. L'indice analitico dei fascicoli a cura degli eredi è consultabile in sede, la schedatura informatizzata è stata completata per i livelli più alti, mentre per l'indicizzazione dei singoli documenti è in corso d'opera. E' stata mantenuta l'organizzazione voluta da Maraini e si è proceduto alla lettura e risistemazione del Fondo nella sua interezza. Si è scelto di procedere all'indicizzazione del singolo documento e per tale motivo la schedatura informatizzata è stata completata per le sezioni "Come artista" e "Come critico", mentre per le sezioni successive essa è in corso d'opera. L'attuale suddivisione ha previsto un'ulteriore fascicolazione, le cartelle sono aumentate di due unità, esse attualmente sono 158. Si è scelto di suddividere il Fondo in nove sezioni: "Come artista", "Come critico", "Come organizzatore", "Partecipazione a giurie, commissioni e convegni", "Polemiche d'arte", "Corrispondenza", "Commissione valutativa sui profitti di regime", "R. Accademia delle Arti del Disegno di Firenze" e "Varie". Tale ordinamento, soprattutto per le prime tre sezioni, privilegia i ruoli svolti da Maraini "Come artista, come critico e come organizzatore", secondo quanto riportato da Maraini stesso nel curriculum vitae pubblicato su "L'Adula" del 28 agosto 1932 (come da Oggetto Associato), conservato nella sezione 1 "Come artista", serie 1 "Carriera artistica: lo scultore", Unità Archivistica 1 "Tappe carriera artistica", sottofascicolo 10 "1932".
Hai cercato
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Austria"
19 marzo 1935 - 3 maggio 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Varie
"Corrispondenza varia con artisti stranieri"
9 aprile 1931 - 5 febbraio 1941
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra d'arte italiana a Vienna"
9 dicembre 1932 - 5 agosto 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Varie
"Mostre italiane all'estero"
10 settembre 1935 - 11 dicembre 1940
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Ungheria"
ante 15 febbraio 1933 - 7 ottobre 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte: iniziative, proposte, progetti
"Vienna"
8 febbraio 1935 - 16 aprile 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Austria"
Appunti vari
[1935]
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Artisti invitati
6 marzo 1933 - 28 marzo 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Comitato d'onore
7 marzo 1933 - 31 marzo 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Elenchi - Piante
2 marzo 1935 - 15 marzo 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Austria"
Elenchi opere
18 ottobre 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi" > Elenchi - Piante
Elenchi opere esposte alla Mostra d'arte italiana
1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Elenchi vari
3 febbraio 1933 - maggio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Estero
20 settembre 1934 - 23 aprile 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Facilitazioni per il trasposrto delle opere
21 gennaio 1933 - 20 marzo 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Finanziamento
21 gennaio 1933 - 20 marzo 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
1932 - 5 ottobre 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Invito per una mostra d'arte italiana contemporanea nel Palazzo delle Esposizioni a Vienna
3 febbraio 1933 - 5 agosto 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Austria"
Mostra di Vienna-Prefazioni e relazioni
1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Organizzazione
25 febbraio 1932 - 8 aprile 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte
Rassegna stampa sulle mostre
12 maggio 1933 - 12 settembre 1940