Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra d'arte moderna, New York, Great Center Galleries, 22 gen. 1926"
14 maggio 1925 - 7 febbraio 1927
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra d'arte sacra a Vitoria (Spagna)"
15 luglio 1936 - 4 ottobre 1939
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra del paesaggio italiano, circolante a Varsavia, Helsinki, Tallinn, Kaunas e Riga"
7 febbraio 1935 - 25 giugno 1939
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra di Berlino"
11 aprile 1937 - 4 dicembre 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte: iniziative, proposte, progetti
"Mostra di Montecarlo"
19 dicembre 1936 - 2 aprile 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra di Nizza. Marzo Aprile 1929. I Organizzata all'estero dalla Biennale"
4 novembre 1928 - 30 luglio 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra di Zurigo Novembre 1940- XIX"
27 settembre 1940 - 24 marzo 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra incisioni America Cent.le"
22 novembre 1938 - 14 ottobre 1939
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"Nomine: membro del Consiglio direttivo (1925); Segretario generale della Biennale (1927)"
24 aprile 1925 - 9 maggio 1959
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"Normativa Biennale di Venezia. Autorizzazione a tenere la XVI Biennale per l'anno 1928"
27 aprile 1927 - 6 maggio 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Olanda"
8 febbraio 1933 - 25 febbraio 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Olimpiadi Berlino"
20 maggio 1936 - 10 agosto 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"Riassunto storico della Biennale come Ente autonomo"
23 gennaio 1929 - 7 dicembre 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Ungheria"
ante 15 febbraio 1933 - 7 ottobre 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione d'arte Internazionale. Organizzazione"
10 maggio 1927 - 14 maggio 1928
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Scritti vari > "Materiale in sospeso" > In sospeso
Accademia d'Italia
13 gennaio 1932 - 18 aprile 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Artisti
7 settembre 1934 - 20 gennaio 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Artisti invitati
6 marzo 1933 - 28 marzo 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Scritti vari > "Materiale in sospeso" > In sospeso
Ateneo Veneto - Accademia delle arti del disegno - Varie
19 febbraio 1929 - 1 agosto 1951
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Biografie - Catalogo
5 aprile 1935 - 7 ottobre 1936