Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Irene Brin, Gaspero Del Corso e L'Obelisco > Partizione: Archivio > Materiale a stampa > Materiale vario edito da L'Obelisco
"L'Obelisco Galleria d'Arte Moderna"
1951
Opuscolo pubblicitario
-
Pippo Rizzo > Scritti > Testi su arte e scritti personali
Documenti Futurismo
giugno 1921 - 1959
-
Valori plastici > Sezione: Biblioteca > Edizioni varie
Estetica e arte futuriste
1946
Saggio
-
Pippo Rizzo > Materiale a stampa > Altro materiale a stampa
Inviti e pieghevoli di altre mostre
24 novembre 1973 - 20 giugno 2015
-
Irene Brin, Gaspero Del Corso e L'Obelisco > Partizione: Immagini > Opere d'arte e performance
""Studio per vuoti e pieni astratti di una testa" di Umberto Boccioni"
s.d.
Penna
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Scritti vari
"Articoli e appunti non pubblicati"
s.d.
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
5 settembre 1933 - 10 aprile 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti
"Mostre sindacali"
9 agosto 1932 - 24 settembre 1939
-
Daniela Ferraria > Arco d'Alibert studio d'arte > Anni 1975 - 1977
"Una linea del disegno italiano 1910-1960"
05 gennaio 1977
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Biografie - Catalogo
5 aprile 1935 - 7 ottobre 1936
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Comitato Italia-Francia
2 ottobre 1934 - 22 ottobre 1936
-
Mara Coccia > Sezione: Archivio > Attività di vendita e contenziosi > Contenziosi
Dipinto Boccioni
10 dicembre 1976
-
Daniela Ferraria > Artisti, gallerie e critici
Galleria De Gestlo
02 marzo 1978
-
Valori plastici > Sezione: Documenti > Rassegna stampa > "Febbraio 1920 - Giugno 1926"
I Futuristi alla Terza Biennale"
1925
Articolo
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali"
Mostre Sindacali 1935
5 dicembre 1934 - 12 ottobre 1935
-
Pippo Rizzo > Biblioteca > Monografie
Pittura : Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Soffici.
1914
Testo
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Sottosegretariato
5 febbraio 1935 - 22 luglio 1935