Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Ungheria"
Mostra Budapest
14 gennaio 1935 - 7 ottobre 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
3 gennaio 1931 - 7 aprile 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > "Archivio arte contemporanea"
"Archivio"
3 gennaio 1932 - 28 agosto 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Rassegna stampa e scritti vari
"Articoli di Maraini pubblicati su riviste"
1927 - ottobre 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > "Archivio arte contemporanea"
"Attività Archivio Storico d'Arte contemporanea"
3 gennaio 1933 - 31 agosto 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Rassegna stampa e scritti vari
"Documentazione preparatoria sulle esposizioni 1928-1942"
20 febbraio 1927 - 7 giugno 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"Relazioni dell'on. Maraini sulla Biennale"
2 marzo 1931 - 7 gennaio 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"Riassunto storico della Biennale come Ente autonomo"
23 gennaio 1929 - 7 dicembre 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza segreteria"
13 giugno 1928 - 22 ottobre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
"XVIII.a - 1932 Esposizione Biennale Internazionale d'Arte Venezia Artisti raccomandati al Segretario Generale"
8 marzo 1931 - 24 marzo 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione di Bruxelles"
Architettura
15 gennaio 1935 - 8 maggio 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "Relazioni dell'on. Maraini sulla Biennale"
Carteggio relativo all'ampliamento della Biennale con l'aggiunta delle altre arti
7 marzo 1931 - 30 giugno 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Manifestazioni collaterali alle Biennali > "Cinema, Musica, Teatro"
Cinema Biennale
26 maggio 1932 - 21 agosto 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Manifestazioni collaterali alle Biennali > "Cinema, Musica, Teatro"
Collaterali 1939-1941
11 dicembre [1938] - 21 maggio 1941
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
Comitato di amministrazione
11 gennaio 1931 - 4 novembre 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra padiglione italiano: Esposizione Internazionale, Parigi, 1937"
Corrispondenza con il Commissariato
14 marzo 1936 - 15 dicembre 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Rassegna stampa e scritti vari > "Biennali - Articoli e prefazioni di A. M."
Discorso inaugurale XXII Biennale 18 Maggio 940-XVIII
18 maggio 1940
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Inaugurazione
2 maggio 1935 - 14 giugno 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Invitati-Raccomandazioni
3 dicembre 1933 - 8 luglio 1934
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Lavori della Commissione
13 aprile 1933 - 21 settembre 1933