Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"Relazioni dell'on. Maraini sulla Biennale"
2 marzo 1931 - 7 gennaio 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Sofia"
1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
5 gennaio 1929 - 15 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni > "L'opera di Maraini - Riproduzioni"
1924-1927
4 aprile 1924 - dicembre 1927
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni > "L'opera di Maraini - Riproduzioni"
1940-1942
gennaio 1940 - settembre 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi" > Vendite
Acquisti del senatore Borletti per il museo "Jeu de Paume"-adesioni degli artisti ed elenchi opere
31 agosto 1935 - 26 settembre 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Scritti vari > "Materiale in sospeso" > In sospeso
Articoli su A. Maraini
17 giugno 1935 - 21 giugno 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni > "L'opera di A. Maraini nella critica"
Balcone Corporazioni Dic. 1932
29 ottobre 1932 - 13 gennaio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"" > Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
Boldrin. Disposizione per le giurie d'arte
11 giugno 1933 - 7 luglio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Comitato Italia-Francia
2 ottobre 1934 - 22 ottobre 1936
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Corrispondenza Comitato per la parte moderna
17 novembre 1934 - 27 ottobre 1936
-
Archivi delle arti applicate italiane del XX secolo > Archivio > F > "Ferrazzi Ferruccio"
Documenti in fotocopia
25 novembre 1932 - maggio 1943
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: F > "**Ferrazzi Ferruccio (pittore, scultore - da giovane futurista), Ferrazzi Randone Horitia"
Ferrazzi Ferruccio (pittore)
20 maggio 1911 - 20 dicembre 1960
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
1932 - 5 ottobre 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Fotografie e libri
6 marzo 1935 - 3 agosto 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Lavori della Commissione
13 aprile 1933 - 21 settembre 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Lettere di artisti invitati
3 gennaio 1935 - 31 agosto 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali" > Mostre Sindacali 1936
Mostra Interprovinciale Sindacato del Lazio 3 Febbraio 1936-XIV
dicembre 1935 - 4 aprile 1936
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi" > Vendite
Mostra di Parigi (Vendite)
30 agosto 1935 - 20 novembre 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali"
Mostre Sindacali 1936
8 novembre 1935 - 27 dicembre 1936