Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Adolfo De Carolis > Corrispondenza
"Accademia nazionale di San Luca"
16 novembre 1927 - 16 novembre 1927
-
Camillo Innocenti > Artisti, enti e istituzioni
Accademia di S. Luca
03 luglio 1913
Lettera
-
Camillo Innocenti > Immagini > Foto ritratti
Inaugurazione della VII Quadriennale
22 novembre 1955
-
Camillo Innocenti > Materiale a stampa
Piccoli ritagli
s.d.
-
Pippo Rizzo > Materiale a stampa > Rassegna stampa
Raccolta di rassegna stampa ed estratti
luglio 1927 - settembre 2002
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: B
"**Brozzi Renato (scultore)"
26 maggio 1908 - 20 luglio 1964
-
Umberto Prencipe > Corrispondenza > Artisti e critici > Corrispondenti: G
"Gaudenzi Pietro (presidente dell'Accademia nazionale di San Luca, Roma)"
29 maggio 1937
-
Umberto Prencipe > Corrispondenza > Artisti e critici > Corrispondenti: L
"Lugli Giuseppe (segretario dell'Accademia nazionale di San Luca, Roma)"
7 giugno 1946 - dicembre 1960
-
Umberto Prencipe > Corrispondenza > Artisti e critici > Corrispondenti: R
"Romagnoli Giuseppe (presidente dell'Accademia nazionale di San Luca, Roma)"
[1953] - 13 dicembre 1961
-
Guido Strazza > Album e taccuini da disegno, incisioni, fogli sparsi e varie > Appunti, fogli sparsi e varie
1975 - 2020
dicembre 1975 - 03 marzo 2020
-
Guido Strazza > Corrispondenza e altra documentazione > 1990 - 1999
1995 - 1999
06 dicembre 1993 - 10 dicembre 1999
-
Guido Strazza > Corrispondenza e altra documentazione > 2000 - 2019
2000
23 marzo 1998 - 18 dicembre 2000
-
Guido Strazza > Corrispondenza e altra documentazione > 2000 - 2019
2001
05 dicembre 2000 - 17 dicembre 2001
-
Guido Strazza > Corrispondenza e altra documentazione > 2000 - 2019
2002 - 2010
07 gennaio 2002 - 05 luglio 2010
-
Guido Strazza > Corrispondenza e altra documentazione > 2000 - 2019
2011 - 2012
10 gennaio 2011 - 22 novembre 2012
-
Guido Strazza > Corrispondenza e altra documentazione > 2000 - 2019
2013 - 2019
29 gennaio 2013 - 19 settembre 2019
-
Guido Strazza > Donazioni e vendite
Accademia Nazionale di San Luca
15 giugno 2018 - 18 ottobre 2018
-
Mara Coccia > Sezione: Biblioteca > Volumi tematici
Accademia Nazionale di San Luca: Premio Giovani: 2004 - Pittura
2004
Catalogo
-
Mara Coccia > Sezione: Biblioteca > Volumi tematici
Accademia Nazionale di San Luca: Premio Presidente della Repubblica: Mezzo secolo di Arti
1999
Testo a stampa
-
Guido Strazza > Documentazione personale
Agende e quaderni
16 luglio 1977 - luglio 2012
-
Fabrizio Clerici > Corrispondenza > Artisti
Annigoni Pietro
04 dicembre 1987