Antonio Maraini
struttura dell'archivioAl momento dell'acquisizione il fondo era conservato nell'abitazione del figlio Grato in uno scaffale di m2x3, in cartelle di cartone pesante (35x25x5), corredate di alette e dorso in tela con impressione relativa al contenuto. La collezione consiste in lettere autografe, manoscritti, recensioni ed articoli, appunti per conferenze e discorsi, relazioni, elenchi con nominativi e indirizzi di artisti, planimetrie di padiglioni e sale espositive, libri, riviste, ritagli stampa, fotografie, alcuni disegni, schizzi e altre tipologie documentarie. La documentazione è stata organizzata da Maraini per eventi. L'indice analitico dei fascicoli a cura degli eredi è consultabile in sede, la schedatura informatizzata è stata completata per i livelli più alti, mentre per l'indicizzazione dei singoli documenti è in corso d'opera. E' stata mantenuta l'organizzazione voluta da Maraini e si è proceduto alla lettura e risistemazione del Fondo nella sua interezza. Si è scelto di procedere all'indicizzazione del singolo documento e per tale motivo la schedatura informatizzata è stata completata per le sezioni "Come artista" e "Come critico", mentre per le sezioni successive essa è in corso d'opera. L'attuale suddivisione ha previsto un'ulteriore fascicolazione, le cartelle sono aumentate di due unità, esse attualmente sono 158. Si è scelto di suddividere il Fondo in nove sezioni: "Come artista", "Come critico", "Come organizzatore", "Partecipazione a giurie, commissioni e convegni", "Polemiche d'arte", "Corrispondenza", "Commissione valutativa sui profitti di regime", "R. Accademia delle Arti del Disegno di Firenze" e "Varie". Tale ordinamento, soprattutto per le prime tre sezioni, privilegia i ruoli svolti da Maraini "Come artista, come critico e come organizzatore", secondo quanto riportato da Maraini stesso nel curriculum vitae pubblicato su "L'Adula" del 28 agosto 1932 (come da Oggetto Associato), conservato nella sezione 1 "Come artista", serie 1 "Carriera artistica: lo scultore", Unità Archivistica 1 "Tappe carriera artistica", sottofascicolo 10 "1932".
Hai cercato
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
20 novembre 1932 - 15 ottobre 1934
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1940: XXII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
6 maggio 1939 - 5 settembre 1940
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Critica d'arte
"Scritti d'arte"
2 dicembre 1911 - marzo 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore
"Tappe mia carriera artistica"
2 dicembre 1911 - 18 ottobre 1962
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore > "Tappe mia carriera artistica"
1911
2 dicembre 1911
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"" > Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
Boldrin. Disposizione per le giurie d'arte
11 giugno 1933 - 7 luglio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"" > Invitati-Raccomandazioni
Da comunicare al Prof. Maraini-Visita agli studi degli artisti-Risposte alla circolare del 16 dicembre 1933 XII
19 dicembre 1933 - 4 gennaio 1934
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"" > Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
Elenco invitati XIX Biennale approvati dalla Commissione
circa [1932] - 20 giugno 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
1932 - 5 ottobre 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1940: XXII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
Indirizzi degli artisti espositori alla XXII Biennale 1940 (italiani)
circa [1939]
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Lavori della Commissione
13 aprile 1933 - 21 settembre 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"" > Formazione elenchi invitati-Il Segretario Generale
Programma-XIX Biennale
7 luglio 1933 - 5 ottobre 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1936: XX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
XX Biennale-Elenchi
circa [1936]