Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: G
"Galli Mario (mercante d'arte)"
11 febbraio 1912 - [dicembre]1935
-
Camillo Innocenti > Artisti, enti e istituzioni > Tito Ettore
Lettera
22 dicembre 1905
Lettera
-
Camillo Innocenti > Artisti, enti e istituzioni > Tito Ettore
Lettera
27 marzo 1910
Lettera
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: F
"**Fragiacomo Pietro (pittore)"
7 agosto 1897 - 27 settembre 1926
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1940: XXII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
6 maggio 1939 - 5 settembre 1940
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: B
"Buffa Giovanni (pittore)"
29 dicembre 1898 - 19 dicembre 1934
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti
"Mostre sindacali"
9 agosto 1932 - 24 settembre 1939
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "Relazioni dell'on. Maraini sulla Biennale"
Corrispondenza con il capo del governo
2 giugno 1930 - 7 maggio 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1940: XXII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
Indirizzi degli artisti espositori alla XXII Biennale 1940 (italiani)
circa [1939]
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Lettere di artisti invitati
3 gennaio 1935 - 31 agosto 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali" > Mostre Sindacali 1935
Mostra "Quaranta anni di arte veneta" Venezia 1935-XIII
5 dicembre 1934 - 17 giugno 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali"
Mostre Sindacali 1935
5 dicembre 1934 - 12 ottobre 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Sottosegretariato
5 febbraio 1935 - 22 luglio 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
T
6 febbraio 1931 - 11 aprile 1932
-
Camillo Innocenti > Artisti, enti e istituzioni
Tito Ettore
22 dicembre 1905 - 27 marzo 1910
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1936: XX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
XX Biennale-Elenchi
circa [1936]