Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Carla Lonzi > Sezione: Carla Lonzi > Formazione > Universitaria > Tesi di laurea
Apparato iconografico
20 aprile 1956 - 19 settembre 1956
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: B
"**Bacci Baccio Maria (pittore), Bacci Tilde (prima moglie), Bacci Elena (seconda moglie)"
24 giugno 1919 - 28 novembre 1962
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1926: XV Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
10 aprile 1925 - 24 settembre 1926
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1936: XX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
ottobre 1932 - 4 marzo 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1942: XXIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
19 gennaio 1941 - 15 luglio 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Accademia Arti del Disegno 1930-1960"
"Accademia Arti del Disegno. Accademico Residente"
16 aprile 1930 - 22 ottobre 1945
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: B
"Bertini Calosso Achille (Soprintendente all'Arte Medievale e Moderna dell'Umbria)"
8 gennaio 1921 - 16 ottobre 1947
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: B
"Bonello Vincenzo (scrittore d'arte)"
16 marzo 1932 - 26 ottobre 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Scritti vari
"Bozze di prefazioni a cataloghi e di recensioni a mostre"
6 gennaio 1930 - marzo 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra di Nizza. Marzo Aprile 1929. I Organizzata all'estero dalla Biennale"
4 novembre 1928 - 30 luglio 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
B
9 giugno 1931 - 10 settembre 1932
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: A > "Arata Giulio Ulisse (architetto)"
Carteggio di G. U. Arata a Fernanda Ojetti
27 agosto 1921 - 23 agosto 1962
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Sottosegretariato
5 febbraio 1935 - 22 luglio 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali" > Mostre Sindacali 1939
XI Mostra Interprovinciale Firenze - 24 Ottobre 1939-XVII
23 ottobre 1939 - 8 novembre 1939
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1936: XX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
XX Biennale-Elenchi
circa [1936]