Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Anton Giulio Bragaglia > Corrispondenza > "1936"
1936, II semestre
11 luglio 1936 - 31 dicembre 1936
-
Valori plastici > Sezione: Biblioteca > Edizioni varie
Della pittura. Tecnica ed arte
1937
Saggio
-
Valori plastici > Sezione: Biblioteca > Periodici vari
Gazzetta del Popolo
1935
Quotidiano
-
Pietro Giorgi - Giulio Aristide Sartorio
Giulio Aristide Sartorio a Pietro Giorgi
[1][maggio][1884]
Lettera
-
Valori plastici > Sezione: Biblioteca > Edizioni varie
I principi scientifici del Divisionismo
1929
Saggio
-
Galleria L'Attico > Sezione: Cataloghi e pubblicazioni
Mafai
1957 - 1980
-
Galleria L'Attico > Sezione: Cataloghi e pubblicazioni
Matta
1958 - 1983
-
Galleria L'Attico > Sezione: Cataloghi e pubblicazioni
Permeke
1960 - 1964
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
20 novembre 1932 - 15 ottobre 1934
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: A
"**Avondo Vittorio (pittore)"
12 novembre 1880
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: B
"**Barabino Nicolò ( pittore)"
26 maggio 1872 - 24 aprile 1884
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: C
"**Canonica Pietro (pittore, scultore)"
26 ottobre 1899 - [25][dicembre]1961
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: C
"**Carena Felice (pittore), Carena Maria (moglie di Felice), Carena Mario (fratello di Felice)"
9 maggio 1914 - 16 maggio 1963
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: C
"**Casorati Felice (pittore), Casorati Daphne"
circa settembre 1912 - 27 aprile 1963
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: D
"**Discovolo Antonio (pittore)"
15 aprile 1903 - 15 gennaio 1963
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: G
"**Griselli Italo (scultore)"
19 giugno 1910 - 11 luglio 1958
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: G
"**Guerrisi Michele (scultore)"
31 marzo 1931 - 31 dicembre 1938
-
Irene Brin, Gaspero Del Corso e L'Obelisco > Partizione: Biblioteca > Libri e cataloghi
"103"
1968
Catalogo
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1936: XX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
ottobre 1932 - 4 marzo 1937
-
Giuseppe Capogrossi > partizione: Archivio > Rassegna stampa
"Anno 1962"
11 febbraio 1962 - ottobre 1962
-
Giuseppe Capogrossi > partizione: Archivio > Rassegna stampa
"Anno 1970"
15 maggio 1970 - 13 giugno 1970