Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: M
"**Montanari Giuseppe ( pittore)"
30 aprile 1924 - 08 giugno 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1936: XX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
ottobre 1932 - 4 marzo 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti
"Commissario Nazionale Sindacato Fascista Belle Arti"
18 luglio 1932 - 4 gennaio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Varie
"Corrispondenza varia con artisti stranieri"
9 aprile 1931 - 5 febbraio 1941
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore
"Esposizione Parigi"
10 dicembre 1932 - 26 novembre 1934
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
5 settembre 1933 - 10 aprile 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni
"L'opera di A. Maraini nella critica"
8 agosto 1910 - 20 agosto 1940
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni
"L'opera di Maraini - Riproduzioni"
aprile 1921 - settembre 1941
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore
"Medaglia d'oro Educaz. Naz."
26 luglio 1932 - 17 ottobre 1940
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra d'Arte Italiana a Berna"
6 settembre 1938 - 8 gennaio 1939
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra d'arte sacra a Vitoria (Spagna)"
15 luglio 1936 - 4 ottobre 1939
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra di Nizza. Marzo Aprile 1929. I Organizzata all'estero dalla Biennale"
4 novembre 1928 - 30 luglio 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
5 gennaio 1929 - 15 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte: Rivista Ufficiale"
27 aprile 1927 - 28 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni > "L'opera di Maraini - Riproduzioni"
1940-1942
gennaio 1940 - settembre 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi" > Vendite
Acquisti del senatore Borletti per il museo "Jeu de Paume"-adesioni degli artisti ed elenchi opere
31 agosto 1935 - 26 settembre 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali" > Mostre Sindacali 1935
III Mostra del Sindacato Fascista Belle Arti delle Marche Ancona - Luglio 1935-XIII
30 maggio 1935 - ottobre 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali" > Mostre Sindacali 1933
IV. Mostra Sindacale Lombarda Milano - Marzo 1933
15 marzo 1933 - 18 marzo 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Lettere di artisti invitati
3 gennaio 1935 - 31 agosto 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
M
22 gennaio 1930 - 10 [settembre]1932