Galleria L'Attico
struttura dell'archivioHai cercato
-
Galleria L'Attico > Sezione: Cataloghi e pubblicazioni
Canogar
1958 - 1980
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico > Gallerie e musei > Gallerie e musei e rapporti con l'estero
Augustinci Augusto (Galerie Rive Gauche, Parigi)
21 ottobre 1953 - 28 ottobre 1970
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico - esse arte > Critici e professionisti
Barilli Renato
15 maggio 1975 - 05 settembre 1975
-
Galleria L'Attico > Sezione: Cataloghi e pubblicazioni
Burri
1959 - 1969
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico > Artisti > Artisti italiani > Bendini Vasco
Corrispondenza 1959 e 1960
13 gennaio 1959 - 31 dicembre 1960
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico > Artisti > Artisti italiani > Bendini Vasco
Corrispondenza 1961 e 1962
19 marzo 1961 - 31 dicembre 1962
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico > Artisti > Artisti italiani > Bendini Vasco
Corrispondenza 1963, 1964, 1965 e seguenti
08 gennaio 1963 - 26 febbraio 1968
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico > Artisti > Artisti italiani > Bendini Vasco
Corrispondenza e pagamenti, anni 1957-1958
18 maggio 1957 - 15 dicembre 1958
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico - esse arte > Gallerie e musei
Galleria d'arte moderna di Bologna
15 marzo 1983 - 19 marzo 1984
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico - esse arte > Pittori
Leonardi Leoncillo
06 ottobre 1957 - 31 ottobre 1983
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico > Artisti > Artisti stranieri
Matta Echaurren
13 giugno 1961 - 08 gennaio 1982
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico > Gallerie e musei > Gallerie e musei e rapporti con l'estero
McRoberts & Tunnard Gallery (Londra)
26 maggio 1962 - 06 maggio 1965
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico - esse arte > Materiale preparatorio per mostre e cataloghi > Mostra Spoleto anni 50
Raspi
[1958]
Catalogo
-
Galleria L'Attico > Sezione: Galleria L'Attico > Artisti > Artisti italiani > Bendini Vasco
Testo di Arcangeli e traduzioni
20 ottobre 1963 - 09 novembre 1963