Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: G
"Ghinelli Numa (scultore)"
7 settembre 1914 - 23 dicembre 1938
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: G
"Grisolia Mario (funzionario della Direzione Generale delle Belle Arti)"
29 maggio 1939 - 24 aprile 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore
"Medaglia d'oro Educaz. Naz."
26 luglio 1932 - 17 ottobre 1940
-
Valori plastici > Sezione: Documenti > Corrispondenza e documentazione monografica
"Ministero dell'educazione nazionale"
23 giugno 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Mostra d'arte italiana a Vienna"
9 dicembre 1932 - 5 agosto 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti
"Premio Nazionale per la pittura: "Giovanni Fattori", Livorno"
1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte: Rivista Ufficiale"
27 aprile 1927 - 28 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore > "Tappe mia carriera artistica"
1942
18 settembre 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni > "L'opera di A. Maraini nella critica"
Ai caduti Minist. Ed. Naz. Maggio 1933
26 maggio 1933 - 15 luglio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > ""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
Baradel (personale)
28 ottobre 1933 - 31 ottobre 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "Relazioni dell'on. Maraini sulla Biennale"
Carteggio relativo all'ampliamento della Biennale con l'aggiunta delle altre arti
7 marzo 1931 - 30 giugno 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Comitato d'onore
7 marzo 1933 - 31 marzo 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
Corrispondenza con artisti
8 maggio 1932 - 1 febbraio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Corrispondenza del comitato per la parte dell'800
22 gennaio 1935 - 14 novembre 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Finanziamento
21 gennaio 1933 - 20 marzo 1933
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: F > "Fogolari Gino (direttore delle RR. Gallerie di Venezia - soprintendente ai monumenti del Veneto)"
Fogolari Gino (soprintendente ai monumenti del Veneto - corrispondenza dal 1924)
24 gennaio 1924 - 20 gennaio 1947
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Invito per una mostra d'arte italiana contemporanea nel Palazzo delle Esposizioni a Vienna
3 febbraio 1933 - 5 agosto 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1932: XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
Onoranze Michetti. Comitato e concorso organizzati dalla Biennale
5 novembre 1932 - 24 febbraio 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Mostra d'arte italiana a Vienna"
Organizzazione
25 febbraio 1932 - 8 aprile 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
Sottosegretariato
5 febbraio 1935 - 22 luglio 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "Normativa Biennale di Venezia. Autorizzazione a tenere la XVI Biennale per l'anno 1928" > Testo unico legge Biennale
Varie
2 luglio 1928 - 6 maggio 1938