Fondi storici
Il patrimonio archivistico comprende inoltre Fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico d'arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi presente ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d'arte ma soprattutto storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell'Istituto; l'Archivio dei coniugi Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante l'attività lavorativa della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi otto Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D'Annunzio; piccole raccolte documentarie relative ai pittori Ettore Ferrari, Giuliio Aristide Sartorio e Giuseppe Capogrossi; l'Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti, quello di Camillo Innocenti ed infine quello di Franco Nonnis.Sono inoltre appena giunti in Galleria due preziosissimi archivi relativi alla figura di Carla Lonzi e all'attività della Galleria L'Attico
Hai cercato
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: N
"**Nobili Riccardo (scrittore, pittore), Cleveland Porter Nobili Grace (moglie)"
15 giugno 1911 - 16 agosto 1941
-
Anton Giulio Bragaglia > Corrispondenza
"1925"
10 gennaio 1925 - 14 novembre 1925
-
Anton Giulio Bragaglia > Corrispondenza
"1932"
05 gennaio 1932 - 31 dicembre 1932
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: letterati e politici > Corrispondenti: C
"Chiappelli Zdekauer Maria"
28 luglio 1934 - 22 settembre 1960
-
Valori plastici > Sezione: Immagini > Opere d'arte
"Conti Primo"
-
Carla Lonzi > Sezione: Carla Lonzi > Formazione > Universitaria > Tesi di laurea
Apparato iconografico
20 aprile 1956 - 19 settembre 1956
-
Emanuele Cavalli > Corrispondenza > Corrispondenti
Colacicchi Giovanni e Flavia
28 agosto 1945 - 23 marzo 1977
-
Emanuele Cavalli > Corrispondenza > Corrispondenti
Miranda Isa
21 febbraio 1952 - 29 dicembre 1952
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1936: XX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
ottobre 1932 - 4 marzo 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1942: XXIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
19 gennaio 1941 - 15 luglio 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti
"Commissario Nazionale Sindacato Fascista Belle Arti"
18 luglio 1932 - 4 gennaio 1933
-
Ugo Ojetti > Corrispondenti: artisti > Corrispondenti: C
"Conti Primo (pittore)"
14 luglio 1923 - ottobre 1960
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Esposizione d'arte moderna e contemporanea: Parigi"
5 settembre 1933 - 10 aprile 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti
"Galleria Roma"
21 luglio 1938 - 22 aprile 1941
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni
"L'opera di A. Maraini nella critica"
8 agosto 1910 - 20 agosto 1940
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni
"L'opera di Maraini - Riproduzioni"
aprile 1921 - settembre 1941
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza"
5 ottobre 1926 - 26 settembre 1929
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
5 gennaio 1929 - 15 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte: Rivista Ufficiale"
27 aprile 1927 - 28 dicembre 1930
-
Daniela Ferraria > Collaborazioni > Collaborazioni con lo Studio Sotis
"Zig zag immaginare la parola"
23 marzo 1995
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Articoli e riproduzioni delle opere di Maraini su pubblicazioni > "L'opera di Maraini - Riproduzioni"
1924-1927
4 aprile 1924 - dicembre 1927