Antonio Maraini
struttura dell'archivioAl momento dell'acquisizione il fondo era conservato nell'abitazione del figlio Grato in uno scaffale di m2x3, in cartelle di cartone pesante (35x25x5), corredate di alette e dorso in tela con impressione relativa al contenuto. La collezione consiste in lettere autografe, manoscritti, recensioni ed articoli, appunti per conferenze e discorsi, relazioni, elenchi con nominativi e indirizzi di artisti, planimetrie di padiglioni e sale espositive, libri, riviste, ritagli stampa, fotografie, alcuni disegni, schizzi e altre tipologie documentarie. La documentazione è stata organizzata da Maraini per eventi. L'indice analitico dei fascicoli a cura degli eredi è consultabile in sede, la schedatura informatizzata è stata completata per i livelli più alti, mentre per l'indicizzazione dei singoli documenti è in corso d'opera. E' stata mantenuta l'organizzazione voluta da Maraini e si è proceduto alla lettura e risistemazione del Fondo nella sua interezza. Si è scelto di procedere all'indicizzazione del singolo documento e per tale motivo la schedatura informatizzata è stata completata per le sezioni "Come artista" e "Come critico", mentre per le sezioni successive essa è in corso d'opera. L'attuale suddivisione ha previsto un'ulteriore fascicolazione, le cartelle sono aumentate di due unità, esse attualmente sono 158. Si è scelto di suddividere il Fondo in nove sezioni: "Come artista", "Come critico", "Come organizzatore", "Partecipazione a giurie, commissioni e convegni", "Polemiche d'arte", "Corrispondenza", "Commissione valutativa sui profitti di regime", "R. Accademia delle Arti del Disegno di Firenze" e "Varie". Tale ordinamento, soprattutto per le prime tre sezioni, privilegia i ruoli svolti da Maraini "Come artista, come critico e come organizzatore", secondo quanto riportato da Maraini stesso nel curriculum vitae pubblicato su "L'Adula" del 28 agosto 1932 (come da Oggetto Associato), conservato nella sezione 1 "Come artista", serie 1 "Carriera artistica: lo scultore", Unità Archivistica 1 "Tappe carriera artistica", sottofascicolo 10 "1932".
Hai cercato
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1926: XV Esposizione Biennale Internazionale d'Arte" > XV. BIennale 1926. Corrispondenza varia
Invitati 1926
12 dicembre 1925
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Ungheria"
Mostra Budapest
14 gennaio 1935 - 7 ottobre 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
""1934: XIX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte""
20 novembre 1932 - 15 ottobre 1934
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1926: XV Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
10 aprile 1925 - 24 settembre 1926
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1930: XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Finanziamenti e normativa"
18 giugno 1929 - 05 dicembre 1958
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1936: XX Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
ottobre 1932 - 4 marzo 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1938: XXI Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
circa [1938]
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1940: XXII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
6 maggio 1939 - 5 settembre 1940
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1942: XXIII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
19 gennaio 1941 - 15 luglio 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1944: XXIV Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
4 febbraio 1943 - 19 dicembre 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Scritti vari
"Architettura"
14 giugno 1931 - 22 marzo 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > "Archivio arte contemporanea"
"Archivio"
3 gennaio 1932 - 28 agosto 1933
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti
"Arte popolare"
30 ottobre 1939 - 16 giugno 1940
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Rassegna stampa e scritti vari
"Articoli di Maraini pubblicati su riviste"
1927 - ottobre 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come critico" > Critica d'arte
"Articoli su riviste"
15 marzo 1917 - dicembre 1942
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Rassegna stampa e scritti vari
"Articoli sulla Biennale"
16 agosto 1930 - aprile 1952
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Varie
"Assicurazioni"
12 giugno 1935 - 12 luglio 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > "Archivio arte contemporanea"
"Attività Archivio Storico d'Arte contemporanea"
3 gennaio 1933 - 31 agosto 1943
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Disegni e fotografie
"Bagnante"
giugno 1928
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte: iniziative, proposte, progetti
"Belgio"
14 marzo 1933 - 2 settembre 1939
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Fotografie
"Biennale di Venezia 1938"
1938