Hai cercato
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero
"Ungheria"
ante 15 febbraio 1933 - 7 ottobre 1937
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Esposizioni d'arte > Mostre d'arte italiana realizzate all'estero > "Ungheria"
Mostra Budapest
14 gennaio 1935 - 7 ottobre 1937
-
Archivi delle arti applicate italiane del XX secolo > Archivio > D
"Dazzi Romano"
1923
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "Relazioni dell'on. Maraini sulla Biennale"
Carteggio relativo all'ampliamento della Biennale con l'aggiunta delle altre arti
7 marzo 1931 - 30 giugno 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "Relazioni dell'on. Maraini sulla Biennale" > Carteggio relativo all'ampliamento della Biennale con l'aggiunta delle altre arti
Varie
7 marzo 1931 - 23 giugno 1932
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "Relazioni dell'on. Maraini sulla Biennale"
Corrispondenza con il capo del governo
2 giugno 1930 - 7 maggio 1932
-
Emanuele Cavalli > Materiale a stampa > Rassegna stampa
1936-1938
20 giugno 1936 - 04 settembre 1938
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore
"Tappe mia carriera artistica"
2 dicembre 1911 - 18 ottobre 1962
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come artista" > Carriera artistica: lo scultore > "Tappe mia carriera artistica"
1921
15 marzo 1921 - 28 aprile 1921
-
Adolfo De Carolis > Corrispondenza
"Arata Giulio Ulisse"
11 settembre 1921 - 26 dicembre 1921
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Manifestazioni collaterali alle Biennali
"Convegno internazionale d'Arte Venezia"
25 luglio 1934 - 28 luglio 1934
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"1926: XV Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
10 aprile 1925 - 24 settembre 1926
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "1926: XV Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
XV. BIennale 1926. Corrispondenza varia
10 aprile 1925 - 5 agosto 1926
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti > "Mostre sindacali"
Mostre Sindacali 1935
5 dicembre 1934 - 12 ottobre 1935
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte. Corrispondenza segreteria"
13 giugno 1928 - 22 ottobre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte
"XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
5 gennaio 1929 - 15 dicembre 1930
-
Antonio Maraini > Sezione: "Come organizzatore" > Segreteria Biennale di Venezia > Esposizioni Biennale Internazionale d'Arte > "XVII Esposizione Biennale Internazionale d'Arte"
Varie XVII Biennale
5 gennaio 1929 - 11 dicembre 1929
-
Adolfo De Carolis > Corrispondenza
"Travaglieri Mario"
5 dicembre 1920 - 5 dicembre 1920
-
Anton Giulio Bragaglia > Corrispondenza
"1928"
01 gennaio 1928 - 30 dicembre 1928
-
Anton Giulio Bragaglia > Corrispondenza
"1931"
05 gennaio 1931 - 31 dicembre 1931
-
Anton Giulio Bragaglia > Corrispondenza > "1933"
1933, I trimestre
02 gennaio 1933 - 31 marzo 1933